|
吉本興業 Yoshimoto Kogyo |
|
|
|
|
井上裕介
| YUSUKE INOUE | 1980-03-01 | 編輯 新增 by ますみ 2019-06-10 |
|
山里亮太
| RYOTA YAMASATO | 1977-04-14 | 編輯 新增 by ますみ 2019-06-06 |
|
|
星田英利
| HIDETOSHI HOSHIDA | 1971-08-06 | 編輯 新增 by ますみ 2019-03-05 |
|
|
金田哲
| SATOSHI KANADA | 1986-02-06 | 編輯 新增 by ますみ 2019-02-06 |
|
西興一朗
| KOICHIRO NISHI | 1979-10-17 | 退出 編輯 新增 by ますみ 2019-01-27 |
|
博多華丸
| HANAMARU HAKATA | 1970-04-08 | 編輯 新增 by ますみ 2019-01-10 |
|
博多華丸・大吉
| HAKATA HANAMARU DAIKICHI | 1990-05-00 | 編輯 新增 by ますみ 2019-01-10 |
|
博多大吉
| DAIKICHI HAKATA | 1971-03-10 | 編輯 新增 by ますみ 2019-01-07 |
|
石田明
| AKIRA ISHIDA | 1980-02-20 | 編輯 新增 by ますみ 2018-10-27 |
|
|
|
|