|
Ever Green Entertainment=エヴァーグリーン・エンタテイメント Ever Green Entertainment |
|
|
|
|
|
| 1980 |
|
| 1990 |
|
木下美咲
| MISAKI KINOSHITA | 1990-07-26 | 編輯 新增 by 五克拉 2016-06-13 |
|
岡本玲
| REI OKAMOTO | 1991-06-18 | 編輯 新增 by 晉平 2011-06-17 |
|
|
坂田梨香子
| RIKAKO SAKATA | 1993-12-16 | 編輯 新增 by 五克拉 2011-11-12 |
|
|
立石晴香
| HARUKA TATEISHI | 1994-09-28 | 退出 編輯 新增 by 五克拉 2012-07-17 |
|
伊藤梨沙子
| RISAKO ITO | 1996-02-20 | 退出 編輯 新增 by 晉平 2011-06-17 |
|
|
矢作穗香=矢作穂香
| HONOKA YAHAGI | 1997-03-07 | 2014-08-31 退出 編輯 新增 by 晉平 2011-06-17 |
|
|
|