|
吉本興業 Yoshimoto Kogyo |
|
|
|
|
1960 |
南果步=南果歩
| KAHO MINAMI | 1964-01-20 | 2012-11-30 退出 編輯 新增 by 晉平 2012-09-16 |
|
| 1970 |
松本秀樹
| HIDEKI MATSUMOTO | 1974-11-15 | 退出 編輯 新增 by ますみ 2017-09-30 |
|
酒井美紀
| MIKI SAKAI | 1978-02-21 | 退出 編輯 新增 by 晉平 2011-08-21 |
|
西興一朗
| KOICHIRO NISHI | 1979-10-17 | 退出 編輯 新增 by ますみ 2019-01-27 |
|
|
|
|